前段時間,小編整理瞭中國鐵建及其35傢成員單位組織架構一覽和中國中鐵及其56傢成員企業組織架構一覽(建議收藏!),後臺收到粉絲朋友留言說想要瞭解中鐵25個局的詳細情況,應廣大粉絲朋友們的要求,今天小編來給大傢盤點一下中鐵25個局和8個專業局的前世今生。
中鐵25個局的前世今生
如今中鐵1-10局屬於中國中鐵,中鐵11-25局屬於中國鐵建,在中國鐵路系統中他們屬於當之無愧的老大哥。
企業名稱 | 總部 | 歸屬單位 |
中鐵一局 | 西安 | 中國中鐵 |
中鐵二局 | 成都 | |
中鐵三局 | 太原 | |
中鐵四局 | 合肥 | |
中鐵五局 | 貴陽 | |
中鐵六局 | 北京 | |
中鐵七局 | 鄭州 | |
中鐵八局 | 成都 | |
中鐵九局 | 沈陽 | |
中鐵十局 | 濟南 | |
中鐵十一局 | 武漢 | 中國鐵建 |
中鐵十二局 | 太原 | |
中鐵十三局(現中國鐵建大橋工程局) | 天津 | |
中鐵十四局 | 濟南 | |
中鐵十五局 | 上海 | |
中鐵十六局 | 北京 | |
中鐵十七局 | 太原 | |
中鐵十八局 | 天津 | |
中鐵十九局 | 北京 | |
中鐵二十局 | 西安 | |
中鐵二十一局 | 蘭州 | |
中鐵二十二局 | 北京 | |
中鐵二十三局 | 成都 | |
中鐵二十四局 | 上海 | |
中鐵二十五局 | 廣州 |
雖然如今分屬兩傢,但是他們之間的淵源卻頗深。概括而言,鐵一到五局為原來的鐵道部工程局,鐵十一局到二十局為鐵道兵十個師轉業而來,鐵六局到鐵十局和鐵二十一局到二十五局為2004年配合鐵道部主輔分離新組建而來。具體來說:
中鐵一局
中鐵一局的前身是鐵道部西北鐵路幹線工程局。1950年5月1日,為適應西北鐵路建設的迫切需要,經中央人民政府政務院批準:鐵道部西北鐵路幹線工程局在甘肅天水成立,擔負著搶修寶天線,修建天蘭線以及蘭新線的艱巨任務。
1952年改為鐵道部新建鐵路工程總局第一工程局,局址遷至甘肅省蘭州市;
1958年改為鐵道部烏魯木齊鐵路局,局址遷至新疆烏魯木齊市;
1963年改為鐵道部西北鐵路工程局;
1966年改為鐵道部第一工程局;
1970年並入交通部,為交通部第一工程局;
1974年恢復為鐵道部第一工程局,局址遷至陜西省西安市;
1984年,為進一步搞活鐵路施工企業,使鐵路企業逐步轉變為相對獨立的經 濟實體,鐵道部決定將鐵道部第一工程局改稱為鐵道部第一工程公司;
1985年,根據鐵道部的決定,恢復鐵道部第一工程局的名稱;
2000年,鐵道部第一工程局改制為中鐵一局集團有限公司,一直到如今。
中鐵二局
中鐵二局集團有限公司的前身是西南鐵路工程局,成立於1950年,局址設在重慶,主要負責西南鐵路的勘測設計、施工和運營工作,是新中國誕生後最早建立的國有大型鐵路施工企業之一,並且修建瞭新中國第一條鐵路—成渝鐵路。
1958年3月1日,局機關遷駐貴陽市,同年5月7日正式更名為鐵道部第二工程局。
1978年12月,根據鐵路建設發展規劃和調整施工力量佈局的需要,鐵道部決定,鐵道部第二工程局分成第二工程局、第五工程局。分建後的鐵二局機關設在成都市,1984年10月1日,鐵二局更名為鐵道部第二工程公司,1985年按鐵道部要求恢復更名為鐵道部第二工程局。
1994年,建設部、鐵道部相繼 確定鐵道部第二工程局為建立現代企業制度試點單位,正式開始企業改制工作。
1998年6也1日,成功改制為中鐵二局集團有限公司,一直到如今。
1999年9月24日,中鐵二局集團有限公司作為主發起人,聯合鐵道部寶雞橋梁廠、成都鐵路局、鐵道部第二勘測設計院、西南交通大學四傢單位發起設立瞭中鐵二局股份有限公司。
2001年5月8日,中鐵二局成功在上交所上市,成為中國鐵路系統下第一傢獨立上市的公司。
中鐵三局
中鐵三局集團成立至今經歷瞭半個世紀的風雨歷程,從小到大,從弱到強,逐步發展壯大,機構名稱幾經調整變更:
1952年4月1日,為瞭適應新建東北林區鐵路建設的需要,鐵道部決定組建鐵道部庫圖段鐵路工程處,這是中鐵三局集團的前身。地址設在內蒙古自治區牙克石鎮。
1953年1月,庫圖段鐵路工程處擴建為鐵道部新建鐵路工程總局第十工程局。
1954年1月,第十工程局改為哈爾濱鐵路管理局牙克石工程分局。
1955年1月,哈爾濱鐵路管理局牙克石工程分局改稱為鐵道部新建鐵路工程總局第七工程局。
1955年8月,第七工程局縮編為鐵道部新建鐵路工程總局東北森林鐵路工程處。1956年1月,處址由內蒙古自治區牙克石鎮遷入河北省承德市。
1958年4月,東北森林鐵路工程處改稱為鐵道部東北鐵路工程處。處址設在黑龍江省哈爾濱市。
1958年鐵路實行工程和運輸管理合一的管理體制,同年12月鐵道部決定將東北鐵路工程處改稱為鐵道部海拉爾鐵路工程局。局址設在內蒙古自治區海拉爾市。
1961年1月,海拉爾鐵路工程局改設為鐵道部東北鐵路工程局。1963年局址由海拉爾遷入哈爾濱市。
1968年6月1日,鐵道部決定按數字序號設置工程局,即將東北鐵路工程局改稱為鐵道部第三工程局。1972年4月,局址由哈爾濱市遷入山西省太原市至今。
1970年7月,鐵道部與交通部、郵電部所屬郵政部分合並,成立新的交通部,鐵路由交通部領導。鐵道部第三鐵路工程局改稱為交通部第三鐵路工程局。
1975年1月,國傢恢復成立瞭鐵道部,5月1日交通部第三鐵路工程局改稱為鐵道部第三工程局。
1984年11月,為進一步搞活鐵路施工企業,使鐵路企業逐步轉變為相對獨立的經濟實體,鐵道部決定將鐵道部第三工程局改稱為鐵道部第三工程公司。1985年9月1日,根據鐵道部的決定,恢復鐵道部第三工程局的名稱。
2000年11月28日,鐵道部第三工程局改制為中鐵三局集團有限公司至今。
中鐵四局
起中鐵四局的歷史,最早可以追溯到建國初期的1950年。當年11月,為保障戰時軍需運輸,中央軍委、鐵道部以東北鐵路特派員辦事處工程總隊為主體、從全國各鐵路局抽調部分骨幹力量,正式組建中國人民志願軍鐵道工程總隊,跨過鴨綠江,承擔京義(平壤-新義州)、定清(定州-清水)鐵路線的搶修任務。
1953年11月,鐵道工程總隊順利完成任務凱旋回國。此後,經過鐵道部西北鐵路工程局(咸陽)和鐵道部華北鐵路工程局兩部分11次較大規模分立、組合的機構演變,至1965年1月,以福州鐵路局工程指揮部調入華北鐵路工程局為標志,基本形成瞭鐵道部第四工程局的主體。
1966年8月,鐵道部華北鐵路工程局正式更名為鐵道部第四工程局;為貫徹執行西南三線鐵路建設的國防戰略,經過20天的千裡搬遷,局機關從繁華的北京市遷址雲南省富源縣。
1970年6月,鐵道部第四鐵路工程局與鐵道部第四設計院合並,組建新建制的鐵道部第四鐵路工程局,機關設址湖北省武漢市。
1974年1月,交通部第四鐵路工程局電氣化工程處調出與交通部電務工程總隊、交通部第三鐵路設計院電氣化設計處合並,組建交通部鐵路電氣化工程局,機關設址北京市。
1977年1月,鐵道部第四工程局按原局、院建制重新組建鐵道部第四工程局和鐵道部第四設計院;同年3月7日,新建的局、院就地分開辦公;經過3個月的搬遷,鐵道部第四工程局在安徽省合肥市新址正式辦公,此後便在合肥落地生根發傢。
1984年10月,鐵道部第四工程局在“撥改貸、利改稅”的改革中,更名為鐵道部第四工程公司,成為具有法人資格、獨立經營、自負盈虧的經濟實體。
1985年9月,鐵道部第四工程公司又更名為鐵道部第四工程局。
2000年6月28日,鐵道部第四工程局在與鐵道部正式脫鉤的基礎上,由中國鐵路工程總公司和中鐵四局集團有限公司職工持股會作為兩個投資主體,設立中鐵四局集團有限公司,註冊資本9.6億元,這之後,中國中鐵股份有限公司多次為中鐵四局增資,截止目前中鐵四局的註冊資本已躍升為45.6億元人民幣。
中鐵五局
與中鐵二局相同,中鐵五局的前身也是成立於上世紀50年代的西南鐵路工程局。
1949年11月30日重慶市解放,重慶市軍管會接管瞭成渝鐵路工程局、川黔線隆築鐵路工程局籌備處、湘桂黔鐵路工程局重慶辦事處、浙贛鐵路保管處、東北運輸總局保管處、隴海鐵路重慶儲運所和中國橋梁公司重慶分公司等7個舊鐵路機構,以及貴州省軍管會接管的湘桂黔鐵路工程局都築段工程處。西南軍政委員會以重慶、貴陽兩市接管的舊鐵路機構、人員為基礎,在重慶籌建西南鐵路工程局。次年6月12日,西南鐵路工程局宣告成立,局址設在重慶市上清寺交通巷3號。
1952年12月15日,鐵道部決定撤銷西南鐵路工程局,在西南地區以原西南鐵路工程局的人員為基礎,組建鐵道部新建鐵路工程總局第二工程局、第九工程局、鐵道部設計局西南設計分局、鐵道部基本建設局第二基本建設分局、鐵道部重慶鐵路局、鐵道部昆明鐵路局等六個鐵路單位。鐵道部新建鐵路工程總局第二工程局局址駐成都。
1958年3月1日,根據鐵道部指示,鐵道部新建鐵路工程總局第二工程局機關由成都遷貴陽市棗山路。同年5月7日根據鐵道部通知,更名為鐵道部第二工程局。
1958年10月15日,根據鐵道部通知,撤銷鐵道部第二工程局,以鐵二局為基礎,組建鐵道部貴陽鐵路局,從而轉入“工管合一”時期。局址仍駐貴陽市棗山路。
1961年,鐵路管理體制再度變更,由“工管合一”恢復為工管分立。同年8月15日,經國務院批準撤銷貴陽鐵路局,並於10月8日成立鐵道部西南鐵路工程局。局址駐成都市通錦路。
1964年9月15日,為適應西南鐵路建設大會戰需要,奉鐵道部命令,西南鐵路工程局機關遷駐貴陽市棗山路辦公,集中指揮川黔線、貴昆線施工。
1966年,成昆線會戰全面展開後,局機關於2月1日遷駐四川甘洛縣辦公。同年8月1日,根據鐵道部通知,局名改為鐵道部第二鐵路工程局。局址仍駐甘洛。
1968年10月30日,經四川省革命委員會批準,鐵道部第二鐵路工程局革命委員會成立。1969年10月23日,由成都軍區實行軍事管制。
1970年8月,湘黔、枝柳鐵路建設會戰開始,局機關於同年11月1日由四川甘洛遷駐貴陽市棗山路辦公。
1971年9月1日,國務院決定,交通部和鐵道部合並,改稱交通部,原鐵道部第二鐵路工程局也改為交通部第二鐵路工程局。局址仍駐貴陽棗山路。
1971年8月10日,遵照國務院、中央軍委指示,二局除留在四川境內的單位和施工隊伍仍由鐵道兵實行軍管外,其餘單位(包括局機關)均由廣州軍區和貴州軍區派出部隊實行軍管。1973年1月6日,貴州省軍區撤銷派駐鐵二局在貴州境內貴州指揮所及各工程處軍管會;廣州軍區派駐二局的各級軍管會也於同年7月奉命撤銷。
1975年鐵道部、交通部分開。同年4月1日局名又改稱鐵道部第二工程局。局址仍駐貴陽。1978年4月1日取消鐵道部第二鐵路工程局革命委員會。仍為鐵道部第二鐵路工程局。
1979年1月1日,據鐵道部黨組1978年12月1日通知,鐵道部第二鐵路工程局分建為第二、第五兩個工程局。分建後的鐵五局機關駐貴陽。
1984年10月1日,根據鐵道部通知,鐵道部第五工程局改為鐵道部第五工程公司。
1985年9月1日,恢復鐵道部第五工程局名稱。
1999年12月29日,根據中國鐵路工程總公司批復,原鐵道部第五工程局改制為中鐵五局(集團)有限公司。
2000年元月12日,中鐵五局(集團)有限公司正式掛牌成立。同年6月前,所屬11個工程處由局出資和本單位職工持股會出資,相繼改制為子公司。各子公司建立股東會、董事會、經理層,並建立公司基本管理制度。
2001年,中鐵五局與鐵道部正式脫鉤,全面走向市場。
中鐵六局
中鐵六局集團有限公司成立於2004年1月6日,由原屬北京鐵路局的北京鐵路建設集團有限公司、太原鐵路建設集團有限公司,原屬呼和浩特鐵路局的呼和浩特鐵路建設(集團)有限責任公司和原屬中國鐵路工程總公司的豐臺橋梁工廠四傢企業重組而來。
2007年並入中國鐵建股份有限公司,成為旗下全資子公司。
中鐵七局
2003年12月,為瞭實現鐵路行業的主輔分離,重組鐵路施工資源,原鄭州鐵路建設集團有限公司、武漢鐵路建設集團有限公司、洛陽鐵路工程有限公司、襄樊鐵路工程有限公司、安康鐵路工程有限公司、中鐵一局集團第三工程有限公司6傢企業經過資產重組後,設立瞭中鐵七局集團有限公司。
2007年中鐵七局並入中國中鐵股份有限公司。
中鐵八局
中鐵八局集團有限公司由原成都鐵路工程集團、昆明鐵路建設集團、成都橋梁廠重組而成,於2003年12月31日註冊成立。
2007年中鐵八局並入中國中鐵股份有限公司,成為旗下全資子公司。
雖然重組後的時間隻有短短的十幾年,但其歷史卻可以追溯到上個世紀50年代初成立的鐵道兵第六師。
1952年5月20日,鐵道工程第六師的前身鐵道工程第六師在貴州成立,由第49師第146團、第50師第150團、第51師第152團合編,從遵義、獨山、鎮遠三個軍分區抽調人員組成師部。
1953年參加抗美援朝戰爭。同年9月,由鐵道工程第六師改稱為鐵道兵第六師,並於1954年4月8月回國,參加寶成鐵路、鷹廈鐵路建設。
1978年,改建為成都鐵路工程局,也即中鐵八局核心部分的成都鐵路工程集團前身。
中鐵九局
中鐵九局是由原沈陽鐵路局所屬的沈陽鐵路工程建設集團有限公司、沈陽鐵路局錦州工程(集團)有限責任公司和沈陽鐵路局吉林建設工程集團有限公司三傢施工企業重組而成,於2003年在沈陽正式掛牌成立。
中鐵十局
中鐵十局集團有限公司是通過變更“濟南鐵路工程(集團)有限責任公司”名稱的方式重組設立的,其前身為濟南鐵路局工程處,成立於1953年1月1日,由濟南鐵路局原工務施工管理處和濟南鐵路局各分局工程隊整合而成。
2003年12月26日,根據國資委、鐵道部有關要求,在原濟南鐵路工程(集團)有限責任公司、中鐵三局集團第三工程有限公司、中鐵四局集團第三工程有限公司基礎上成立中鐵十局集團有限公司。
中鐵十一局
中鐵十一局的前身是中國人民解放軍鐵道兵第一師,創建於1948年7月,1984年1月奉命集體轉業,改編為鐵道部第十一工程局。1999年12月與鐵道部脫鉤,隨中國鐵道建築總公司整體先後歸中央企業工委、國資委領導,更名為中鐵第十一工程局。2001年8月改制為中鐵十一局集團有限公司。
中鐵十二局
中鐵十二局前身為鐵道兵第二師,最早歷史可以追溯到組建於1940年的冀魯邊區回民支隊,部隊時期先後參加過抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝、援越抗美、對越自衛反擊作戰。1984年集體轉工改編為鐵道部第十二工程局,1998年改制更名為中鐵十二局集團有限公司,2000年劃歸中央企業工委管理,2003年歸屬國務院國資委管理,2008年隨同中國鐵建整體上市。
中鐵十三局
中鐵十三局,前身為1948年8月成立的東北鐵道縱隊,1951年2月參加抗美援朝,1953年11月回國。
1950年8月,鐵道兵團進行縮編,正式成立鐵道兵團第三師,轄第3、第13橋梁團和第23線路團。
1953年9月後改稱鐵道兵第三師,轄第7、第8、第9團。1954年6月鐵道兵整編,師轄5個團,分別為第11團—第15團。
1984年1月改名鐵道部第十三工程局,2000年歸屬中央企業工委序列,更名中鐵13局;2001年改制成立中鐵十三局集團有限公司。
中鐵十四局
中鐵十四局集團有限公司前身是鐵道兵四師,1951年6月20日成立,由直屬橋梁團為基礎組建。
1951年6月下旬,根據中央軍委指示,鐵道兵團以直屬橋梁團為基礎組建第四師,下轄第4、第14橋梁團和第24線路團。
1953年9月後改稱鐵道兵第四師,轄第10、第11、第12團。1954年6月鐵道兵整編,師轄5個團,分別為第16團—第20團。
1984年1月奉命集體轉業並入鐵道部。
1986 年 10 月經工商行政管理局註冊為鐵道部第十四工程局。
1999 年 12 月與鐵道部脫鉤並更名為中鐵第十四工程局。
2001年9月企業改制後,更名為中鐵十四局集團有限公司,此後一直沿用此名稱至今。
中鐵十五局
中國鐵建十五局集團公司其前身是中國人民解放軍鐵道兵第五、六師合編後的第五師。於1984年1月奉國務院、中央軍委命令集體轉業並入鐵道部,稱為鐵道部第十五工程局。
2001年4月,按照國有企業建立現代企業制度的要求,正式改為中鐵十五局集團有限公司。
2007年,正式並入中國鐵建股份有限公司,成為旗下全資子公司。
中鐵十六局
中國鐵建十六局集團前身是中國人民解放軍鐵道兵第十一師和第十三師,成立於1952年。1981年合並為鐵道兵第十一師,是當年鐵道兵的“首都師”,1984年集體改工並入鐵道部,改稱鐵道部第十六工程局。
2000年歸屬中央企業工委管理,更名為“中鐵第十六工程局”。
2002年改制為中鐵十六局集團有限公司,2003年國資委成立後,歸屬國務院國資委管理。2008年3月,作為中國鐵建旗下的大集團公司之一,隨同整體成功上市。
中鐵十七局
中鐵十七局集團前身為組建於 1952 年的中國人民解放軍鐵道兵第七師,1984年初集體轉業並入鐵道部,1985年11月25日,更名為鐵道部第十七工程局。
2000年與鐵道部脫鉤,劃歸中央企業工委序列;
2001年,成立為中鐵十七局集團有限公司。
2007年,並入中國鐵建股份有限公司。
中鐵十八局
中鐵十八局集團有限公司是由原中鐵第十八工程局整體改制組建,其前身是鐵道兵第八師,始建於1958年10月,1981年3月鐵道兵十四師合編到鐵八師,1984年1月集體轉業並入鐵道部,改稱為鐵道部第十八工程局,1999年9月歸屬中央企業工委,改稱中鐵第十八工程局,2003年3月,歸屬國資委管理,改稱中鐵十八局集團有限公司,2008年3月隨中國鐵建整體上市。
中鐵十九局
中鐵十九局前身是中國人民解放軍鐵道兵第九師,組建於1949年。1984年1月改編並入鐵道部,稱鐵道部第十九工程局。
1999年12月與鐵道部脫鉤,劃歸中央企業工作委員會管理,改稱中鐵第十九工程局。
2001年12月26日,,正式改制為中鐵十九局集團有限公司。
2007年,並入中國鐵建股份有限公司,成為旗下全資子公司。
中鐵二十局
中鐵二十局前身是鐵道兵第十師,創建於1949年新中國成立之期。
1984年1月執行國務院和中央軍委命令改工並入鐵道部,稱鐵道部第二十工程局。
1999年8月更名為中鐵第二十工程局。
2002年3月企業改制成立中鐵二十局集團有限公司,此後該名稱一致沿用至今。
2007年,並入中國鐵建股份有限公司。
中鐵二十一局
2004年3月,根據中國鐵道建築總公司的要求,將蘭州鐵路建設集團有限責任公司、烏魯木齊鐵路工程(集團)有限責任公司、中鐵二十局集團第三工程有限公司進行重組整合成一個新的大型國有控股企業,這個企業就是中鐵二十一局。
由於集團公司選址在甘肅蘭州,因此工商營業執照系由蘭州鐵路建設集團有限責任公司的營業執照變更而來。
2007年中鐵十一局整體並入中國鐵建股份有限公司。
中鐵二十二局
中鐵二十二局的前身是中鐵工程有限公司,成立於1998年7月8日。
2004年,按照國資委和鐵道部的相關要求,將中鐵工程集團有限公司、哈爾濱鐵路建設集團有限責任公司、中鐵十七局集團第五工程公司和中鐵十八局集團第四工程有限公司整合重組成一個新的大型公司,即中鐵二十二局集團有限公司。
之後,中鐵二十二局並入中國鐵建股份有限公司,成為旗下全資子公司。
中鐵二十三局
中鐵二十三局成立於2004年3月,由中國鐵道建築總公司以齊齊哈爾鐵路建設集團有限公司凈資產,中鐵十四局集團有限公司以中鐵十四局第一工程有限公司凈資產,中鐵十五局集團有限公司以中鐵十五局第三工程有限公司凈資產對原中鐵路橋集團有限公司進行增資整合組成。
2007年中鐵二十三局並入中國鐵建股份有限公司,成為旗下獨資企業。
中鐵二十四局
中鐵二十四局集團有限公司成立於2004年3月16日,由原上海鐵路建設(集團)有限公司、福建鐵路建設(集團)有限公司和南昌鐵路工程(集團)有限公司三傢集團整合重組而成,總部設在上海。
2007年並入中國鐵建股份有限公司,成立旗下全資子公司。
中鐵二十五局
中鐵二十五局集團有限公司成立於2004年,由原廣州鐵路工程(集團)有限責任公司、柳州鐵路工程(集團)有限公司、中鐵十五局集團第一工程有限公司三傢一級施工總承包企業重組而成。
2007年並入中國鐵建股份有限公司,成立旗下全資子公司。
中鐵8個專業局的前世今生
中鐵大橋局
中鐵大橋局的前身為1953年4月為修建武漢長江大橋經政務院批準成立的鐵道部大橋工程局。
1950年初,中央人民政府開始籌劃修建武漢長江大橋。2月,鐵道部排除一支專業隊伍對武漢長江大橋橋址進行勘測鉆探,並提出初步設計方案。
1953年1月,鐵道部報請政務院批準,委派彭敏(抗美援朝時中國人民志願軍鐵道兵副司令員)為代理局長,負責籌建武漢長江大橋工程局。
1653年4月1日,鐵道部新建鐵路工程總局武漢大橋工程局正式成立。彭敏為第一任局長,時任武漢市委書記的王任重兼任局黨委書記。
1957年10月,武漢長江大橋建成同車。
1958年3月,鐵道部新建鐵路工程總局武漢大橋工程局奉命改為鐵道部大橋工程局。到2001年4月期間,歷經多次改名風波。
1968年12月成立鐵道部大橋工程局革命委員會。1970年7月,武漢軍區對大橋局實行軍管。8月,鐵道部並入交通部,鐵道部大橋工程局革命委員會改為交通部大橋工程局革命委員會。
1975年3月,鐵道部與交通部分傢,大橋局仍隸屬鐵道部領導,1978年9月撤銷鐵道部大橋工程局革命委員會,恢復為鐵道部大橋工程局。
1984年10月,鐵道部決定將鐵道部大橋工程局更名為鐵道部橋梁和基礎工程公司。
1985年9月,又恢復為鐵道部大橋工程局。(1994年到1995年橋處更名為中原、華東、華南、東方、華中橋梁工程總公司)
2001年4月26日,鐵道部大橋工程局經改制創立中鐵大橋局集團有限公司。
中鐵隧道局
1978年5月,為修建黃河水下隧道,經鐵道部報請國務院批準,在河南洛陽成立鐵道部4501工程指揮部,同年10月,國務院批準將4501工程指揮部改組為鐵道部隧道工程局。
1999年9月,隧道工程局與鐵道部脫鉤,更名為“中鐵隧道工程局”。
2001年5月,隧道工程局實行公司制改造,組建瞭以中鐵隧道集團有限公司為母公司的企業集團。
中鐵電氣化局
中鐵電氣化局集團有限公司的前身是鐵道部電氣化工程局(簡稱電化局),單位名稱共在歷史的年輪中歷經7次沿革變更。
1958年9月30日成立於北京,時稱鐵道部電氣化鐵道工程局。
1961年11月1日並入鐵道部華北鐵路工程局(1966年8月1日更名為鐵道部第四鐵路工程局),保留電氣化工程處。
1974年1月1日鐵四局電化處又與鐵三院電氣化設計處和交通部電務工程總隊合並組成交通部鐵路電化工程局。
1975年2月25日更名為鐵道部電化工程局。1980年將部分機械和人員劃歸鐵道部通信信號公司。
1983年3月8日更名為鐵道部電氣化鐵路工程局。
1984年10月1日更名為鐵道部電氣化工程公司。
1985年9月1日更名為鐵道部電氣化工程局。
2000年9月28日,中國鐵路工程總公司與鐵道部“脫鉤”, 鐵道部電氣化工程局隨之隨中國鐵路工程總公司,歸屬中央大型企業工作委員會管理。
2001年8月8日更名為中鐵電氣化局集團有限公司。
中鐵武漢電氣化局
中鐵武漢電氣化局集團有限公司是由中鐵電氣化局集團第二工程有限公司與中鐵一、二、三、四、五局集團電務(電氣化)工程有限公司重組的新集團公司,2014年8月26日,以二公司為主體的中鐵武漢電氣化局集團有限公司正式掛牌成立。
從參與中國第一條電氣化鐵路----寶成鐵路建設開始,先後參加瞭京九、京廣、青藏、哈大、隴海等多條長大幹線電氣化鐵路工程建設,參與建成開通瞭京滬、武廣、成綿樂、滬昆等多條高速鐵路,為我國高速鐵路躍居世界第一做出瞭突出貢獻。
中鐵建工
中鐵建工是在成立於1953的鐵道部建廠公司和鐵道部工廠設計事務所的基礎上,於1965年整編為鐵道部第五設計院,後更名為鐵道部建廠工程局。
1998年再次更名為中鐵建廠工程局,2002年6月,中鐵建廠工程局搬遷至北京市房山區,同年改制為中鐵建工集團工程有限公司。
2003年12月25日更名為中鐵建工集團有限公司。
2007年作為中國中鐵股份有限公司全資子公司隨著中國中鐵整體成功上市。
中鐵上海工程局
為瞭解決中鐵在上海地區沒有設二級公司和充實中國航空港建設總公司、中鐵港航工程局施工力量嚴重不足的問題,局總局決定在上海設立二級子公司,中鐵上海工程局有限公司正事在這樣的背景下成立的。
中鐵上海工程局有限公司於2010年12月30日正式掛牌成立,由原中國中鐵股份有限公司上海分公司,中鐵三局華海公司,中鐵四局六公司、中鐵四局市政分公司整體重組而成。
2013年12月30日,變更名稱為“中鐵上海工程局集團有限公司”。
2014年7月16日,中鐵九局一公司整體劃入集團公司。
中鐵北京局
中國航空港建設總公司前身是空軍建設總局,1998年底整體移交地方並入三九集團,後經資產重組並入華潤集團。2009年12月國資委將中國航空港建設總公司整體劃歸中國鐵路工程總公司管理。
2010年,根據股份公司對中國航空港建設總公司的戰略定位,決定將中鐵一局一公司、中鐵三局一公司、中鐵建工集團北京有限公司整體重組並入中國航空港建設總公司。
2017年6月16日,中鐵航空港局正式更名為中鐵北京工程局集團有限公司
中鐵港航局
中鐵港航工程局有限公司的前身是原廣東中海工程建設總局,隸屬於三九企業集團,後經資產重組並入華潤集團。
2008年11月,國資委將廣東中海工程建設總局整體劃歸中國鐵路工程總公司管理。
2009年3月28日,組建成立瞭中鐵港航工程局有限公司。
2010年3月8日,中鐵港航局工程局有限公司註入中國中鐵股份有限公司。
來源:綜合自建築密探、建築前沿、中國中鐵網站等